Real Decreto 1568/1999, de 8 de octubre, sobre reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal de doña Elena Ventosa Blasco.
Real Decreto 1647/1999, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Victoria de Cáceres y Cassillas como Directora general del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
Real Decreto 1648/1999, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de División don Rafael de Valenzuela Teresa.
Real Decreto 1649/1999, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don José Antonio García González.
Real Decreto 1650/1999, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don José Mena Aguado.
Real Decreto 1651/1999, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Domingo Marcos Miralles.
Real Decreto 1652/1999, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Francisco Boyero Delgado.
Real Decreto 1653/1999, de 22 de octubre, por el que se nombra General Jefe de la Región Militar Pirenaica al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael de Valenzuela Teresa.
Real Decreto 1654/1999, de 22 de octubre, por el que se nombra a don José Gasset Loring Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
Real Decreto 1655/1999, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Roca Guillamón como miembro del Consejo de Universidades.
Real Decreto 1656/1999, de 22 de octubre, por el que se nombra miembro del Consejo de Universidades a don Fernando Aldana Mayor.
Real Decreto 1657/1999, de 22 de octubre, por el que se nombra Director general de Calidad y Evaluación Ambiental a don José Trigueros Rodrigo.
Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Amurrio (Álava), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 1 de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de octubre de 1999, del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 6 de septiembre de 1999, conjunta de la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra a doña Montserrat Riera Torruella Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 6 de septiembre de 1999, conjunta de la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra a doña María Gloria Plana Solé Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 24 de septiembre de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña Susana Abdala Kuri Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 29 de septiembre de 1999, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Mercedes Osuna Rodríguez, del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 4 de octubre de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica» del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, a doña Elisa María Rubí Cano.
Resolución de 8 de octubre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Isabel Brusca Alijarde.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid