Orden AEX/2226/2003, de 24 de julio, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden AEX/2227/2003, de 25 de julio, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Mahón, perteneciente al Colegio Notarial de Las Islas Baleares, al Notario de dicha localidad, Don Enrique María Gari Munsuri.
Resolución de 23 de julio de 2003, de la Dirección General de los Registro y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Elche/Elx, Don Manuel Alabau Sabater, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden FOM/2228/2003, de 1 de agosto, por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Orden FOM/2229/2003, de 1 de agosto, por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Orden ECD/2230/2003, de 21 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 80/2002, de 18 de diciembre.
Orden ECD/2231/2003, de 23 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos en el exterior de los Asesores Técnicos seleccionados en la Orden ECD/411/2002, de 22 de febrero.
Orden APU/2232/2003, de 22 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 26 de mayo de 2003 por la que se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo.
Resolución de 23 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Resolución de 23 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Resolución de 25 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.
Orden ECO/2233/2003, de 23 de julio, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados por el procedimiento de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
Orden ECO/2234/2003, de 23 de julio, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo, convocados por el procedimiento de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María de los Ángeles Díez Fernández Profesora Titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Filología Inglesa".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María del Carmen Huerga Castro Catedrática de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Estadística e Investigación Operativa".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Eva Vallejo Pascual Catedrática de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Estadística e Investigación Operativa".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Jesús Tuñón González Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento de "Fisiología".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Nélida Fernández Martínez Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Farmacología".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña Ana María Sahagún Prieto Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Farmacología".
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don José Enrique Bayón Darkistade Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Fisiología.
Resolución de 21 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Olegario Martínez Morán Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Ingeniería Química".
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Ramón Ángel Fernández Díaz Profesor Titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Arquitectura de Computadores.
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Hermenegildo López González Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Filología Francesa.
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don José Cruz Feo Manga Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Química Analítica.
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Jorge Ramón García Arias Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid