Orden JUS/2111/2008, de 9 de julio, por la que se corrige la Orden JUS/1844/2008, de 16 de junio, por la que se otorgaban destinos en el ámbito de Península y Baleares a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.
Orden DEF/2112/2008, de 11 de julio, por la que se dispone el cese de doña Elvira Ramírez Núñez de Prado como Directora de la Oficina para la Modernización de la Administración Militar.
Orden EHA/2113/2008, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de doña Alicia Montalvo Santamaría como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.
Orden INT/2114/2008, de 26 de junio, de corrección de errores de la Orden INT/1754/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral.
Orden TIN/2115/2008, de 9 de julio, por la que se resuelve el concurso convocado por Orden TIN/1251/2008, de 18 de abril.
Corrección de errores del Real Decreto 1153/2008, de 4 de julio, por el que se nombra Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a don Jesús Casas Grande.
Orden PRE/2116/2008, de 11 de julio, por la que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Orden PRE/1514/2008, de 30 de mayo.
Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone el cese de don Jaime Nicolás Muñiz como Director del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.
Resolución de 27 de junio de 2008, de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por la que se dispone el cese de don Francisco Javier García Fernández como Subdelegado del Gobierno en Madrid.
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Astrónomos.
Resolución de 7 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden CIN/2117/2008, de 29 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden CIN/2118/2008, de 29 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, en la Escala Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden CIN/2119/2008, de 30 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden CIN/2120/2008, de 30 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden CIN/2121/2008, de 20 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Resolución de 30 de junio de 2008, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 16 de junio de 2008, por la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno de promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 27 de junio de 2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio José Díaz de Lezcano Sevillano.
Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Gago Vaquero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid