Real Decreto 91/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don Andrés Costilludo Gómez como Director de la Unidad de Apoyo del Comité Organizador de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz del año 2012.
Acuerdo de 24 de enero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 15 de noviembre de 2012, en el Servicio de Inspección.
Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María del Carmen Bildarraz Alzuri, a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
Real Decreto 92/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don Eugenio Bregolat y Obiols como Embajador de España en la República Popular de China.
Real Decreto 93/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don Eugenio Bregolat y Obiols como Embajador de España en Mongolia.
Real Decreto 94/2013, de 8 de febrero, por el que se designa Embajador de España en la República de Georgia a don Cristóbal González-Aller Jurado.
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don José-Tomás Bernal-Quiros Casciaro, registrador de la propiedad de Murcia n.º 6.
Resolución de 4 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Francisco Sena Fernández, registrador de la propiedad en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Ciudad Real, don Miguel Velasco Pérez.
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Vigo, don José Luis Lorenzo Arean.
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de don José Ramón Mosquera Varela.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid