Real Decreto 380/2016, de 7 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a don Manuel José Baeza Díaz-Portales.
Orden JUS/1707/2016, de 17 de octubre, por la que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Álvaro Mañas de Orduña.
Resolución 430/38158/2016, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Antonio Pedraza Gómez como Secretario General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Resolución 430/38159/2016, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se nombra Secretario General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa al Coronel de Intendencia de la Armada don Álvaro Barón Aguilar-Tablada.
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se designan vocales de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Orden ESS/1708/2016, de 25 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden ESS/1656/2016, de 30 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden ESS/1022/2016, de 17 de junio, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden AAA/1709/2016, de 30 de septiembre, por la que se resuelve concurso general, convocado por Orden AAA/913/2016, de 6 de junio.
Orden ECC/1710/2016, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/1419/2016, de 29 de agosto.
Orden SSI/1711/2016, de 21 de septiembre, por la que se dispone el cese de vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Orden SSI/1712/2016, de 21 de septiembre, por la que se nombra vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Magdalena Romera Ciria.
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Daniel González Lagier.
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Regina María Lázaro Gistau.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid