Real Decreto 593/2018, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don Julián Sánchez Melgar como Fiscal General del Estado.
Corrección de errores del Real Decreto 472/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en Melilla a doña Sabrina Moh Abdelkader.
Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 25 de abril de 2018, y se dispone su publicación y comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Orden JUS/663/2018, de 19 de junio, por la que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Manuel Jesús Dolz Lago.
Orden FOM/664/2018, de 19 de junio, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a don Francisco Ferrer Moreno.
Corrección de errores del Real Decreto 532/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade como Subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Corrección de errores de la Resolución de 30 mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de marzo de 2018, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2018.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de febrero de 2018.
Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 25 de abril de 2018.
Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Michael Ronald Thon.
Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente José Marcet Rodríguez.
Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Agustín Ramos Guerreira.
Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Purificación Vicente Galindo.
Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Jesús Carcedo González.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid