Resolución de 6 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el cese de don Luis Tejada Chacón, como Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el nombramiento como Directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de doña Ana María Calvo Sastre.
Resolución 430/38167/2018, de 4 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se nombra Subdirector General Jefe de la Oficina Presupuestaria de la Dirección General de Asuntos Económicos, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Sebastián Marcos Morata.
Orden EFP/737/2018, de 26 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
Resolución de 29 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 19 de junio de 2018, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2017, de personal docente en el exterior.
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 19 de junio de 2018, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 24 de noviembre de 2017, de asesores técnicos en el exterior.
Orden CNU/738/2018, de 9 de julio, por la que se dispone el cese de don Ignacio Valle Muñoz como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Orden CNU/739/2018, de 9 de julio, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación a doña María Hilda Jiménez Núñez.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Martín Civantos.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid