Orden JUS/835/2018, de 24 de julio, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Carmen María Hidalgo Marín.
Orden DEF/836/2018, de 17 de julio, por la que se promueven al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 5 de abril de 2018, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de junio de 2018, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de mayo de 2018, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Orden SCB/837/2018, de 20 de julio, por la que se dispone el cese de doña Elena Andradas Aragonés como Vicepresidenta Segunda del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Orden SCB/838/2018, de 20 de julio, por la que se nombra Vicepresidenta Segunda del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Pilar Aparicio Azcárraga.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de mayo de 2018.
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio Suárez García.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Beatriz Martínez del Fresno.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia López Suárez.
Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Yaisel Juan Borrell Pichs.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid