Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Bilbao don Carlos Manuel Ramos Villanueva.
Real Decreto 1020/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del Almirante General del Cuerpo General de la Armada, don Manuel Rebollo García, como Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Real Decreto 1021/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Fulgencio Coll Bucher, como miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Real Decreto 1022/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese del General del Aire del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José Jiménez Ruiz, como miembro de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Resolución 430/38199/2018, de 3 de agosto, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba como Subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral.
Real Decreto 1024/2018, de 3 de agosto, por el que se nombra Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra, en situación de reserva, don Jaime Domínguez Buj.
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se adecua el nombramiento de una unidad con nivel orgánico de Subdirección General, con motivo del desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de junio de 2018, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don Atilano José Morales García como Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro.
Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de doña María Elena Trujillo Mora como Directora Insular de la Administración General del Estado en La Gomera.
Orden EIC/857/2018, de 26 de abril, por la que se nombra vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Álvaro Echevarría Pérez.
Orden ECE/858/2018, de 29 de junio, por la que se dispone el cese de don Ignacio Ruiz Bravo como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid