Real Decreto 104/2019, de 1 de marzo, por el que se dispone el cese de don Andrés Costilludo Gómez como Director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 105/2019, de 1 de marzo, por el que se nombra Director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno a don Jorge Mijangos Blanco.
Acuerdo de 21 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial 2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Acuerdo de 27 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial 2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Acuerdo de 27 de febrero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial 2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Real Decreto 106/2019, de 1 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Victoria González Román como Embajadora Representante Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con sede en Viena.
Real Decreto 107/2019, de 1 de marzo, por el que se designa Embajador Representante Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con sede en Viena a don Luis Manuel Cuesta Civís.
Real Decreto 108/2019, de 1 de marzo, por el que se designa Embajador de España en el Reino de Lesoto a don Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa.
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 18 de octubre de 2018.
Real Decreto 109/2019, de 1 de marzo, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Carrasco Gabaldón como Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Real Decreto 110/2019, de 1 de marzo, por el que se nombra Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
Real Decreto 111/2019, de 1 de marzo, por el que se dispone el cese y nombramiento de vocales de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de noviembre de 2018, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Alberto Pan Bermúdez.
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Raposo Santiago.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid