Orden de 17 de febrero de 1995 por la que se acuerda rehabilitar la condición de funcionario y alta en el escalafón del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia de don José Luis Sobrado Seoane.
Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don José Vilches Ferrete.
Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Juan Manuel González Delgado.
Orden de 20 de febrero de 1995 por la que se resuelve la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.
Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se resuelve parcialmente el concurso (referencia G4/94) convocado por Orden de 20 de julio de 1994, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.
Orden de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el cese de doña Isabel González Feijoo, como Subdirectora general del Centro de Publicaciones.
Orden de 14 de febrero de 1995 por la que se dispone el cese de doña Catalina Ramos Marín como Subdirectora general de Cooperación Internacional.
Orden de 19 de febrero de 1995 por la que se dispone el cese de doña Carmen Pérez Cristóbal como Subdirectora general de la Oficialía Mayor.
Orden de 19 de febrero de 1995 por la que se dispone el cese de doña Rosario Fernández Santamaría como Subdirectora general de Centros de Bachillerato y Formación Profesional.
Orden de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone el cese de don Francisco Alfonso Berlanga Reyes como Subdirector general del Servicio de Inspección Técnica de Educación.
Resolución de 1 de marzo de 1995, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscribe con carácter definitivo a los Institutos de Enseñanza Secundaria «Virgen del Espino» y Politécnico de Soria a diverso profesorado de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre de 1994.
Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se dispone el cese de don José Francisco Iváñez Gimeno como Subdirector general de Financiación e Inversiones del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Resolución de 30 de enero de 1995.
Resolución de 8 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Publica, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Orden de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone el cese de don Gregorio Achutegui Basagoiti como Director Comisionado del Departamento en el País Vasco.
Resolución de 29 de junio de 1994, del Ayuntamiento de Lena (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de dos Agentes de la Policía Local.
Resolución de 20 febrero de 1995, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don José María Corrales Vázquez Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 20 de febrero de 1995, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Manuela Adelaida de Paz Báñez Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al departamento de Economía e Historia de las Instituciones Económicas.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química Física», del departamento de Química Fundamental e Industrial, a don Manuel Esteban Sastre de Vicente.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico», departamento de Economía e Historia Económica, a don Alfonso Luis Bravo Juega.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Ansuátegui Roig como Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Jaime Riera Guasp Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al departamento de Física Aplicada.
Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Julián José Salt Llobregat Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al departamento de Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automática.
Resolución de 23 de febrero de 1995, de la Universidad Carlos III, de Madrid, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a los grupos C y D de personal funcionario de Administración y Servicios convocados, entre otros, para su provisión mediante concurso específico de méritos por Resolución de 26 de octubre de 1994.
Resolución de 23 de febrero de 1995, de la Universidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a don Antonio de Amescua Seco como Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid