Real Decreto 413/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Getafe (Madrid) al Magistrado don Francisco Javier Achaerandio Guijarro.
Real Decreto 414/2018 de 8 de junio, por el que se nombra en propiedad a doña Leonor Fernández Benito, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid.
Real Decreto 415/2018, de 8 junio, por el que se nombra Decana de los Juzgados de Girona a la Magistrada doña Raquel Martínez Codina.
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de abril de 2018.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2018.
Orden JUS/671/2018, de 15 de junio, por la que se prorrogan los nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos para el año 2018-2019.
Orden JUS/667/2018, de 17 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña María del Mar Scharfhausen Peláez.
Orden JUS/670/2018, de 5 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a doña Silvia González Betancort.
Orden JUS/668/2018, de 17 de mayo, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María del Rosario Isiegas Lorente.
Orden JUS/669/2018, de 28 de mayo, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Ángel Domingo González Martín.
Corrección de errores del Real Decreto 613/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Santiago Menéndez Menéndez como Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Orden INT/672/2018, de 25 de junio por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Seguridad a don Pau López Ramos.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2017, de personal docente en el exterior.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 24 de noviembre de 2017, de asesores técnicos en el exterior.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2018.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de don Aquilino Juan Iniesta López como Subdelegado del Gobierno en Albacete.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de don Fernando Sanz García como Subdelegado del Gobierno en Toledo.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de don Juan José Jiménez Prieto como Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco como Subdelegado del Gobierno en Guadalajara.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de doña María Lidón Lozano Pérez como Subdelegada del Gobierno en Cuenca.
Orden ECE/673/2018, de 25 de junio, por la que se dispone el cese de doña Cristina Rehberger Bescós como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Orden ECE/674/2018, de 25 de junio, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a doña Ana María Robles González.
Resolución de 10 de mayo de 2018, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Pedro Cascales Sánchez.
Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Muñoz Velázquez.
Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 16 de mayo de 2018, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Montijano Cabrera.
Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 22 de mayo de 2018, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Segura Vera.
Resolución de 7 de junio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Andrés Peinado Amores.
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Emiliano Pereira González.
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis de Marcos Ortega.
Resolución de 13 de junio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Sucunza Sáenz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid