Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara la jubilación de don Fernando Javier Sequeros Sazatornil, Fiscal con destino en el Tribunal Supremo.
Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara la jubilación de doña María Ángeles Velasco Merino, Fiscal con destino en la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León.
Real Decreto 511/2019, de 30 de agosto, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de División don José Rodríguez García.
Orden INT/902/2019, de 23 de agosto, por la que se dispone el cese del General de División don Benito Salcedo Muñoz como Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid).
Real Decreto 512/2019, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Luis Kaiser Moreiras como Director General de Política Comercial y Competitividad.
Resolución de 26 de julio de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Vicente Ramos Fernández.
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Fernández Jaén.
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos José Villagra Arnedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid