Acuerdo de 23 de septiembre de 2021, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de 17 de junio de 2021, de la Comisión Permanente, en el Centro de Documentación Judicial.
Acuerdo de 1 de julio de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Moisés Lazúen Alcón.
Real Decreto 858/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don Fernando Fernández-Arias Minuesa como Director General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos.
Real Decreto 859/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Matres Manso como Embajador de España en la República de Indonesia.
Real Decreto 860/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Matres Manso como Embajador de España en la República Democrática de Timor Oriental.
Real Decreto 861/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Directora General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos a doña Cecilia Robles Cartes.
Real Decreto 862/2021, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Indonesia a don Francisco de Asís Aguilera Aranda.
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se declara la jubilación de la Fiscal doña María Dolores Móndelo García.
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se declara la jubilación de la Fiscal doña María Luisa Ruesta Botella.
Real Decreto 863/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Francisco Javier Varela Salas como Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Real Decreto 864/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Miguel Martín Bernardi como Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Real Decreto 865/2021, de 5 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Pablo Guillén García.
Real Decreto 866/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Amador Fernando Enseñat y Berea.
Real Decreto 867/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Pablo Guillén García.
Real Decreto 868/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Carlos Gabriel Palacios Zaforteza.
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de junio de 2021.
Real Decreto 869/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Andrea Gavela Llopis como Subsecretaria de Cultura y Deporte.
Real Decreto 870/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Subsecretario de Cultura y Deporte a don Eduardo Fernández Palomares.
Real Decreto 871/2021, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Luz Morán Calvo-Sotelo como Rectora Magnífica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Real Decreto 872/2021, de 5 de octubre, por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Carlos Andradas Heranz.
Orden de 6 de septiembre de 2021, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados por idioma y/o puesto, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 18 de mayo de 2021.
Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Manuel Martínez Mendizábal.
Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Torrego Seijo.
Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Muñoz Espadero.
Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Vicente Ríos Santos.
Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.
Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ángela María Coves Soler.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid