Real Decreto 48/2019, de 11 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Pérez-Griffo y de Vides como Embajador de España en la República de Bulgaria.
Real Decreto 49/2019, de 11 de febrero, por el que se designa Embajador de España en la República de Uzbekistán a don Fernando Valderrama Pareja.
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de noviembre de 2018.
Orden EFP/122/2019, de 28 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Corrección de errores de la Orden TMS/69/2019, de 17 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TMS/1152/2018, de 10 de octubre.
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de octubre de 2018.
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se dispone el cese de don Luis Méndez López como Vocal del Consejo Social.
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Marina de la Milagrosa Luquín Fernández.
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a doña Sara Molero Palomino.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid